CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER
Informe ejecutivo de CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTRUMENTACION Y FUNGIBLE DE LABORATORIO SL | Apoderado | 08/02/2011 | 02/04/2019 |
SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIOS CANARIAS SL | Apoderado | 16/03/2010 | 18/03/2019 |
INSTRUMENTACION Y FUNGIBLE DE LABORATORIO SL | Administrador Unico | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER
Apoderado
- Chirino Cabrera Marcos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 146, S 8, H TF 44749, I/A 4 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-38
Administrador Unico
- Chirino Cabrera Marcos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 142, S 8, H TF 44749, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-38
Apoderado
- Chirino Cabrera Marcos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 181, S 8, H GC 34421, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-35
Información de CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER
Mostramos los datos de CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIRINO CABRERA MARCOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos