SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Teixeira, 8
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL
CIF B87263612
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 10/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brawley Jed Matthew | Consejero | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
Calzada Burgos Jorge Javier | Secretario No Consejero | 24/06/2016 | 27/06/2017 |
Crosbie Mark John | Consejero | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
D'hauteville Harold Marie Jean Lopu | Vicepresidente | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
D'hauteville Harold Marie Jean Lopu | Consejero | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
DE SA BRAAMCAMP SOBRAL SOTOMAYOR BERNARDO | Presidente | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
DE SA BRAAMCAMP SOBRAL SOTOMAYOR BERNARDO | Consejero | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
Fontecha Andujar Luis | Consejero | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
Fontecha Andujar Luis | Liquidador | 27/06/2017 | 27/06/2017 |
Fontecha Andujar Luis | Apoderado | 24/06/2016 | 27/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 114, S 8, H M 609016, I/A 4 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 114, S 8, H M 609016, I/A 4 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 114, S 8, H M 609016, I/A 4 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 114, S 8, H M 609016, I/A 4 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 113, S 8, H M 609016, I/A 3 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 113, S 8, H M 609016, I/A 2 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 113, S 8, H M 609016, I/A 2 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 110, S 8, H M 609016, I/A 1 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Dirección:C/ PEDRO TEIXEIRA 8 3& (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/04/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:GESTION Y ADMINISTRACION DE TODO TIPO DE SOCIEDADES Y ACTIVOS, ESPECIALMENTE DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRODUCCION DE ENERGIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 110, S 8, H M 609016, I/A 1 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28