IFKER STEPHANE
Informe ejecutivo de IFKER STEPHANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IFKER STEPHANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPDENERGY HOLDING SA | Vicepresidente | 28/05/2024 | |
GCE BIDCO SL | Vicepresidente | 24/05/2024 | |
OPDENERGY HOLDING SA | Consj.Domini | 06/05/2024 | |
GCE BIDCO SL | Consejero | 16/04/2024 |
VINCULACIONES DE IFKER STEPHANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IFKER STEPHANE
Empresa: OPDENERGY HOLDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718435, I/A 41 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: OPDENERGY HOLDING SA
Consejero Independiente
M.Comit.Aud
MiemComSOSTE
Pdte.Cte.NyR
PresComSOSTE
Presidente
- Ifker Stephane
Pte.Comit.Au
Sec.ComSOSTE
Sec.Comit.Au
Secr.Cte.NyR
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718435, I/A 41 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: GCE BIDCO SL
Presidente
Vicepresidente
- Ifker Stephane
- Cabeza Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 794979, I/A 18 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: GCE BIDCO SL
Consejero
Presidente
- Ifker Stephane
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 794979, I/A 18 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: OPDENERGY HOLDING SA
Consj.Domini
- Aharonian Aram
- Cabeza Rodriguez Francisco Jose
- Ifker Stephane
Presidente
- Ifker Stephane
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45268 , F 96, S 8, H M 718435, I/A 39 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: GCE BIDCO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Ifker Stephane
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45178 , F 28, S 8, H M 794979, I/A 13 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Consejero
Presidente
- Ifker Stephane
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 134, S 8, H GR 22970, I/A 52 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Consejero
Presidente
- Ifker Stephane
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 174, S 8, H GR 23004, I/A 46 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA
Consejero
Presidente
- Ifker Stephane
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 131, S 8, H GR 22970, I/A 51 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Consejero
Presidente
- Ifker Stephane
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 214, S 8, H GR 23004, I/A 45 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-18
VER MAS ACTOS
Información de IFKER STEPHANE
Mostramos los datos de IFKER STEPHANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IFKER STEPHANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos