BRAWLEY JED
Informe ejecutivo de BRAWLEY JED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRAWLEY JED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Consejero | 10/01/2014 | 12/09/2017 |
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Consejero | 26/11/2013 | 08/09/2017 |
VINCULACIONES DE BRAWLEY JED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAWLEY JED
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 134, S 8, H GR 22970, I/A 52 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 174, S 8, H GR 23004, I/A 46 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 131, S 8, H GR 22970, I/A 51 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 214, S 8, H GR 23004, I/A 45 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA
Consejero
- Brawley Jed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 213, S 8, H GR 22970, I/A 37 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Consejero
- Brawley Jed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 131, S 8, H GR 23004, I/A 30 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-18
Información de BRAWLEY JED
Mostramos los datos de BRAWLEY JED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAWLEY JED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos