D'HAUTEVILLE HAROLD
Informe ejecutivo de D'HAUTEVILLE HAROLD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE D'HAUTEVILLE HAROLD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Consejero | 13/09/2011 | 12/09/2017 |
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Vicepresidente | 05/10/2016 | 12/09/2017 |
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Consejero | 19/09/2011 | 08/09/2017 |
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Vicepresidente | 05/10/2016 | 08/09/2017 |
AUTOVIA DEL CAMINO SA | Consejero | 23/10/2014 | 18/08/2017 |
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Presidente | 14/03/2014 | 05/10/2016 |
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Presidente | 14/03/2014 | 05/10/2016 |
AUTOVIA DEL CAMINO SA | Consejero | 09/05/2011 | 23/10/2014 |
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Vicepresidente | 10/01/2014 | 14/03/2014 |
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Vicepresidente | 26/11/2013 | 14/03/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE D'HAUTEVILLE HAROLD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE D'HAUTEVILLE HAROLD
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Consejero
- Brawley Jed
- COBRA SISTEMAS Y REDES SA
- D'hauteville Harold
- Fassi- Fehri Hamza
- Ifker Stephane
Presidente
Vicepresidente
- D'hauteville Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 134, S 8, H GR 22970, I/A 52 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Consejero
- Brawley Jed
- COBRA SISTEMAS Y REDES SA
- D'hauteville Harold
- Fassi- Fehri Hamza
- Ifker Stephane
Presidente
Vicepresidente
- D'hauteville Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 174, S 8, H GR 23004, I/A 46 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Consejero
- D'hauteville Harold
- Mackenzie Hamish Macphail Massie
- Manara Walter
- Seto Jane
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 106, S 8, H NA 18605, I/A 57 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-31
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA
Consejero
- Brawley Jed
- COBRA SISTEMAS Y REDES SA
- D'hauteville Harold
- Fassi- Fehri Hamza
- Fontecha Andujar Luis
- Ifker Stephane
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- D'hauteville Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 131, S 8, H GR 22970, I/A 51 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Consejero
- Brawley Jed
- COBRA SISTEMAS Y REDES SA
- D'hauteville Harold
- Fassi- Fehri Hamza
- Fontecha Andujar Luis
- Ifker Stephane
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- D'hauteville Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 214, S 8, H GR 23004, I/A 45 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Presidente
Vicepresidente
- D'hauteville Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 213, S 8, H GR 23004, I/A 41 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Presidente
- D'hauteville Harold
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 213, S 8, H GR 23004, I/A 41 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA
Presidente
Vicepresidente
- D'hauteville Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 130, S 8, H GR 22970, I/A 48 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA
Presidente
- D'hauteville Harold
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 130, S 8, H GR 22970, I/A 48 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-18
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Consejero
- D'hauteville Harold
- Manara Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 102, S 8, H NA 18605, I/A 47 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
VER MAS ACTOS
Información de D'HAUTEVILLE HAROLD
Mostramos los datos de D'HAUTEVILLE HAROLD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de D'HAUTEVILLE HAROLD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos