D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU
Informe ejecutivo de D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL | Vicepresidente | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL | Consejero | 18/09/2015 | 27/06/2017 |
INICIATIVAS DE GAS SL | Representante | 02/04/2013 | 17/07/2015 |
VINCULACIONES DE D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU
Empresa: SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL
Consejero
- Brawley Jed Matthew
- Crosbie Mark John
- D'hauteville Harold Marie Jean Lopu
- DE SA BRAAMCAMP SOBRAL SOTOMAYOR BERNARDO
- Fontecha Andujar Luis
- Ifker Stephane
- Morris Andrew Montague
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- D'hauteville Harold Marie Jean Lopu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 114, S 8, H M 609016, I/A 4 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: SUMBER ENERGY ASSETS MANAGEMENT SL
Consejero
- Brawley Jed Matthew
- Crosbie Mark John
- D'hauteville Harold Marie Jean Lopu
- DE SA BRAAMCAMP SOBRAL SOTOMAYOR BERNARDO
- Fontecha Andujar Luis
- Ifker Stephane
- Morris Andrew Montague
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- D'hauteville Harold Marie Jean Lopu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 110, S 8, H M 609016, I/A 1 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: INICIATIVAS DE GAS SL
Presidente
Representante
- D'hauteville Harold Marie Jean Lopu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18850 , F 200, S 8, H M 328783, I/A 29 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: INICIATIVAS DE GAS SL
Representante
- D'hauteville Harold Marie Jean Lopu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18850 , F 197, S 8, H M 328783, I/A 25 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28
Información de D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU
Mostramos los datos de D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de D'HAUTEVILLE HAROLD MARIE JEAN LOPU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos