SUCA SA - EXTINGUIDA
Razón Social SUCA SA
CIF A17007238
Actividad Fabricación de envases y embalajes de madera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Subiros Teixidor | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 01/12/2023 |
Pedro Subiros Teixidor | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 01/12/2023 |
Pedro Subiros Teixidor | Liquidador | 14/08/2020 | 01/12/2023 |
Pedro Subiros Teixidor | Administrador Unico | 11/11/2019 | 14/08/2020 |
Carlos Subiros Teixidor | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 11/11/2019 |
Pedro Subiros Teixidor | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 11/11/2019 |
Carlos Subiros Teixidor | Consejero | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
Carlos Subiros Teixidor | Secretario | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
Joaquina Teixidor Llandrich | Consejero | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
SUBIROS E HIJOS SA | Consejero Delegado | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 96, S 8, H GI 2743, I/A 30 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 95, S 8, H GI 2743, I/A 29 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 95, S 8, H GI 2743, I/A 29 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 95, S 8, H GI 2743, I/A 29 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 95, S 8, H GI 2743, I/A 29 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Refundición y adaptación de los Estatutos a la ley de Sociedades de Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 53, S 8, H GI 2743, I/A 28 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 53, S 8, H GI 2743, I/A 28 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 53, S 8, H GI 2743, I/A 28 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 53, S 8, H GI 2743, I/A 27 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-17