SUBIROS E HIJOS SA - EXTINGUIDA
Razón Social SUBIROS E HIJOS SA
CIF A17081647
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUBIROS E HIJOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUBIROS E HIJOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Subiros Teixidor | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 05/01/2024 |
Pedro Subiros Teixidor | Administrador Unico | 12/11/2019 | 05/01/2024 |
Pedro Subiros Teixidor | Liquidador | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
Pedro Subiros Teixidor | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 05/01/2024 |
Carlos Subiros Teixidor | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 12/11/2019 |
Pedro Subiros Teixidor | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 12/11/2019 |
Carlos Subiros Teixidor | Consejero | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
Carlos Subiros Teixidor | Secretario | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
Joaquina Teixidor Llandrich | Consejero | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
Pedro Subiros Teixidor | Presidente | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUBIROS E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 100, S 8, H GI 2797, I/A 16 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 100, S 8, H GI 2797, I/A 16 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 100, S 8, H GI 2797, I/A 16 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 100, S 8, H GI 2797, I/A 16 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Refundición y adaptación de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 113, S 8, H GI 2797, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 113, S 8, H GI 2797, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 113, S 8, H GI 2797, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 112, S 8, H GI 2797, I/A 14 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 112, S 8, H GI 2797, I/A 13 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17