CARLOS SUBIROS TEIXIDOR
Informe ejecutivo de CARLOS SUBIROS TEIXIDOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARLOS SUBIROS TEIXIDOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUBIROS E HIJOS SA | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 05/01/2024 |
SUCA SA | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 01/12/2023 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE Y CONTRACHAPEADO SA | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 21/01/2022 |
SUBIROS E HIJOS SA | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 12/11/2019 |
SUCA SA | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 11/11/2019 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE Y CONTRACHAPEADO SA | Administrador Mancomunado | 27/09/2011 | 13/08/2019 |
SUBIROS E HIJOS SA | Consejero | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
SUBIROS E HIJOS SA | Secretario | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
SUCA SA | Consejero | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
SUCA SA | Secretario | 14/01/2009 | 27/09/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARLOS SUBIROS TEIXIDOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS SUBIROS TEIXIDOR
Empresa: SUBIROS E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 113, S 8, H GI 2797, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Empresa: SUCA SA
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 53, S 8, H GI 2743, I/A 28 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-17
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 72, S 8, H GI 2747, I/A 22 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-17
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 72, S 8, H GI 2747, I/A 21 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-17
Empresa: SUCA SA
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 53, S 8, H GI 2743, I/A 27 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-17
Empresa: SUBIROS E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 112, S 8, H GI 2797, I/A 14 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-17
Apoderado Solidario
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 72, S 8, H GI 2747, I/A 20 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 71, S 8, H GI 2747, I/A 19 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17
Empresa: SUBIROS E HIJOS SA
Apoderado Solidario
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 112, S 8, H GI 2797, I/A 13 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17
Empresa: SUBIROS E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Carlos Subiros Teixidor
- Pedro Subiros Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 112, S 8, H GI 2797, I/A 12 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17
VER MAS ACTOS
Información de CARLOS SUBIROS TEIXIDOR
Mostramos los datos de CARLOS SUBIROS TEIXIDOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS SUBIROS TEIXIDOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos