STEEL STOCK SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NUMERO 420 Km 803,875
Código Postal 43780
Municipio Gandesa
Provincia Tarragona
Razón Social STEEL STOCK SL
CIF B55546774
Capital Social 191100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 17/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario HIERROS ALTADILL SL
VINCULACIONES DE STEEL STOCK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEEL STOCK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altadill Palles Esther | Apoderado Solidario | 06/03/2014 | 15/05/2018 |
Altadill Palles Esther | Liquidador | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
Altadill Palles Natalia | Apoderado Solidario | 06/03/2014 | 15/05/2018 |
HIERROS ALTADILL SL | Socio Unico | 10/11/2011 | 15/05/2018 |
Palles Picañol Esther | Apoderado Solidario | 06/03/2014 | 15/05/2018 |
SERVINAESMA SL | Administrador Unico | 10/11/2011 | 15/05/2018 |
ACTOS BORME DE STEEL STOCK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 6 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 6 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 6 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 6 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-43
- Cambiado el representante físico del Administrador Unico "SERVINAESMA SL", siendo ahora DOÑA ESTHER ALTADILL PALLES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 5 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-43
- Rectificada la escritura autorizada por el Notario de Mora la Nova Doña Silvia María García Vázquez de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce número 130 de protocolo en el sentido de sustituir el contenido de las facultades contenidas en el apartado K.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 4 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 39, S 8, H T 43320, I/A 3 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-43
- Modificación artículo 19 de los Estatutos Sociales.Retribución administrador.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 39, S 8, H T 43320, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 36, S 8, H T 43320, I/A 1 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 36, S 8, H T 43320, I/A 1 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-43