ALTADILL PALLES ESTHER
Informe ejecutivo de ALTADILL PALLES ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALTADILL PALLES ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANTANO 803 SL | Apoderado Solidario | 29/04/2022 | |
HIERROS ALTADILL SL | Apoderado Solidario | 07/05/2021 | |
ALTADILL PERAFORT SL | Apoderado Solidario | 07/05/2021 | |
DELLA AL RIU SL | Administrador Unico | 08/05/2015 |
VINCULACIONES DE ALTADILL PALLES ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTADILL PALLES ESTHER
Empresa: PANTANO 803 SL
Apoderado Solidario
- Altadill Palles Esther
- Palles Picañol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 48, S 8, H T 58229, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-43
Empresa: DELLA AL RIU SL
Apoderado Solidario
- Altadill Palles Esther
- Altadill Palles Natalia
- Palles Picañol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 157, S 8, H T 42485, I/A 10 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-43
Empresa: ALTADILL PERAFORT SL
Apoderado Solidario
- Altadill Palles Esther
- Palles Picañol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 126, S 8, H T 42489, I/A 10 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-43
Empresa: ALTADILL PERAFORT SL
Apoderado Solidario
- Altadill Palles Esther
- Altadill Palles Natalia
- Palles Picañol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 126, S 8, H T 42489, I/A 9 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-43
Empresa: HIERROS ALTADILL SL
Apoderado Solidario
- Altadill Palles Esther
- Palles Picañol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 4, S 8, H T 4677, I/A 31 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-43
Empresa: HIERROS ALTADILL SL
Apoderado Solidario
- Altadill Palles Esther
- Altadill Palles Natalia
- Clua Clua Teresa
- Palles Picañol Esther
Apoderado
- Altadill Palles Esther
- Altadill Palles Natalia
- Palles Picañol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 4, S 8, H T 4677, I/A 30 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-43
Empresa: SERVINAESMA SL
Liquidador
- Altadill Palles Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 95, S 8, H T 42486, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-43
Empresa: SERVINAESMA SL
Administrador Solidario
- Altadill Palles Esther
- Altadill Palles Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 95, S 8, H T 42486, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-43
Empresa: STEEL STOCK SL
Liquidador
- Altadill Palles Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 41, S 8, H T 43320, I/A 6 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-43
Empresa: DELLA AL RIU SL
Administrador Unico
- Altadill Palles Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 157, S 8, H T 42485, I/A 9 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
VER MAS ACTOS
Información de ALTADILL PALLES ESTHER
Mostramos los datos de ALTADILL PALLES ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTADILL PALLES ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos