SERVINAESMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NACIONAL 420 Km 803
Código Postal 43780
Municipio Gandesa
Provincia Tarragona
Razón Social SERVINAESMA SL
CIF B55536841
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 15/02/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVINAESMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVINAESMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altadill Palles Esther | Apoderado Solidario | 04/04/2014 | 22/03/2019 |
Altadill Palles Esther | Administrador Solidario | 08/05/2015 | 22/03/2019 |
Altadill Palles Esther | Liquidador | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Altadill Palles Natalia | Apoderado Solidario | 04/04/2014 | 22/03/2019 |
Altadill Palles Natalia | Administrador Solidario | 08/05/2015 | 22/03/2019 |
Palles Picañol Esther | Apoderado Solidario | 04/04/2014 | 22/03/2019 |
Altadill Clua Jose | Administrador Unico | 17/03/2011 | 08/05/2015 |
ACTOS BORME DE SERVINAESMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 95, S 8, H T 42486, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 95, S 8, H T 42486, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 95, S 8, H T 42486, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 95, S 8, H T 42486, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 94, S 8, H T 42486, I/A 3 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 94, S 8, H T 42486, I/A 3 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 94, S 8, H T 42486, I/A 3 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 92, S 8, H T 42486, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 91, S 8, H T 42486, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-43
Dirección:CTRA NACIONAL 420 Km 803 (GANDESA)
Comienzo de operaciones:15/02/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS A EMPRESAS MERCANTILES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 91, S 8, H T 42486, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-43