ALTRUISTIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvador Espriu, 38
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTRUISTIP SL
CIF B65967341
Capital Social 4141.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 04/02/2013
Nombres Anteriores
- SPENDEARNING SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALTRUISTIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTRUISTIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Cornella Rafel | Consejero | 06/03/2013 | 24/08/2018 |
Lopez Llinas Delfi | REPR.143 RRM | 05/04/2013 | 24/08/2018 |
Mirabete Pizarro Sara | REPR.143 RRM | 06/03/2013 | 24/08/2018 |
Moreno Gonzalez Albert | Consejero | 06/03/2013 | 24/08/2018 |
Perez Hernanz Alfredo | Consejero | 06/03/2013 | 24/08/2018 |
Perez Hernanz Alfredo | Apoderado | 11/03/2013 | 24/08/2018 |
PRODEL 2011 SL | Consejero | 05/04/2013 | 24/08/2018 |
RCD TAX AND LEGAL ADVISORS SLP | V-SEC NO CON | 06/03/2013 | 24/08/2018 |
ROUSAUD COSTAS DURAN SLP | Secretario No Consejero | 06/03/2013 | 24/08/2018 |
Vicente Ascanio Ricardo | Liquidador | 24/08/2018 | 24/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTRUISTIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 63, S 8, H B 434478, I/A 5 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 63, S 8, H B 434478, I/A 5 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 63, S 8, H B 434478, I/A 5 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Empresa: SPENDEARNING SL
- (CNAE 7022) EXPLOTAR, PROMOVER, DESARROLLAR, DISEÑAR, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR, POR CUENTA PROPIA O AJENA, ENTRE USUARIOS REGISTRADOS, SISTEMAS DE CONSUMO O USOS EN TODA CLASE DE COMERCIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 62, S 8, H B 434478, I/A 4 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: SPENDEARNING SL
- ALTRUISTIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 62, S 8, H B 434478, I/A 4 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: SPENDEARNING SL
Capital Anterior: | 3.934,00 | Euros |
Aumento de capital: | 207,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.141,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 62, S 8, H B 434478, I/A 4 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: SPENDEARNING SL
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 934,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.934,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 62, S 8, H B 434478, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: SPENDEARNING SL
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 62, S 8, H B 434478, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: SPENDEARNING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 60, S 8, H B 434478, I/A 2 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Empresa: SPENDEARNING SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 57, S 8, H B 434478, I/A 1 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08