PRODEL 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Vilafranca del Penedes, 11
Código Postal 08799
Municipio Olèrdola
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRODEL 2011 SL
CIF B65744849
Capital Social 910000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRODEL 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODEL 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGIND SL | Administrador Unico | 26/03/2012 | 27/12/2019 |
Lopez Llinas Delfi | REPR.143 RRM | 26/03/2012 | 27/12/2019 |
Lopez Llinas Delfi | Liquidador | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
ACTOS BORME DE PRODEL 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 73, S 8, H B 421564, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 73, S 8, H B 421564, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 73, S 8, H B 421564, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
- AV VILAFRANCA DEL PENEDES NUM.11A,1 (OLERDOLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 73, S 8, H B 421564, I/A 6 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Capital Anterior: | 510.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 910.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 78,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 73, S 8, H B 421564, I/A 5 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. ART.39:CAUSAS DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 72, S 8, H B 421564, I/A 4 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 510.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43102 , F 71, S 8, H B 421564, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
- LA COMPRA,VENTA,EXPLOTACION,ALQUILER,PERMUTA,PARCELACION Y URBANIZACION DESOLARES,TERRENOS Y FINCAS DE CUALQUIER NATURALEZA,PUDIENDO PROCEDER A LA EDIFICACION DE LOS MISMOS Y A SU ENAJENACION,INTEGRAMENTE,EN FORMA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43094 , F 165, S 8, H B 421564, I/A 2 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43094 , F 165, S 8, H B 421564, I/A 2 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO:ENGIND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43094 , F 164, S 8, H B 421564, I/A 1 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08