SOLAR CUEVA DEL NEGRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLAR CUEVA DEL NEGRO SL
CIF B18803650
Capital Social 13500.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/11/2006
Nombres Anteriores
- SOLAR CUEVA DEL NEGRO 1 SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Q-ENERGY SANIDINA SL
Propietario Q-ENERGY SANIDINA SL
VINCULACIONES DE SOLAR CUEVA DEL NEGRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLAR CUEVA DEL NEGRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Q-ENERGY SANIDINA SL | Socio Unico | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Q-ENERGY SANIDINA SL | Administrador Unico | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Adroher Perez Esther | Apoderado | 21/06/2019 | |
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 01/10/2015 | 21/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLAR CUEVA DEL NEGRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 207, S 8, H M 504324, I/A 17 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 207, S 8, H M 504324, I/A 17 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 204, S 8, H M 504324, I/A 16 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 204, S 8, H M 504324, I/A 16 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
- C/ JENNER NUMERO 3, 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 203, S 8, H M 504324, I/A 15 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 203, S 8, H M 504324, I/A 15 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 203, S 8, H M 504324, I/A 15 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 203, S 8, H M 504324, I/A 15 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 203, S 8, H M 504324, I/A 15 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 1 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 2 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 3 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 4 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 5 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 6 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 7 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 8 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 9 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 10 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 11 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 12 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 13 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 14 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 15 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 16 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 17 SL
- Sociedades absorbidas: SOLAR CUEVA DEL NEGRO 18 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 3, S 8, H M 504324, I/A 14 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28