SOLAR CUEVA DEL NEGRO 11 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villanueva, 31
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLAR CUEVA DEL NEGRO 11 SL
CIF B18803551
Capital Social 13500.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/11/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario KOPSTAL ADJACENT SPAIN SL
VINCULACIONES DE SOLAR CUEVA DEL NEGRO 11 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLAR CUEVA DEL NEGRO 11 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 01/10/2015 | 25/07/2017 |
Adroher Perez Esther | Apoderado | 07/10/2015 | 25/07/2017 |
Adroher Perez Esther | Apoderado | 08/10/2015 | 25/07/2017 |
Del Val Nuñez Ignacio | Apoderado Solidario | 11/09/2009 | 25/07/2017 |
Estrada Lopez Jesus Antonio | Apoderado | 07/10/2015 | 25/07/2017 |
Estrada Lopez Jesus Antonio | Apoderado | 08/10/2015 | 25/07/2017 |
KOPSTAL ADJACENT SPAIN SL | Socio Unico | 04/11/2015 | 25/07/2017 |
Mares Salvador Ramon | Apoderado Solidario | 11/09/2009 | 25/07/2017 |
RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Secretario | 10/09/2009 | 25/07/2017 |
Sberlati Jr. Richard Salvatore | Apoderado | 07/10/2015 | 25/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLAR CUEVA DEL NEGRO 11 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 201, S 8, H M 502918, I/A 14 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 201, S 8, H M 502918, I/A 14 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 201, S 8, H M 502918, I/A 13 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 201, S 8, H M 502918, I/A 13 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 200, S 8, H M 502918, I/A 12 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 200, S 8, H M 502918, I/A 11 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 200, S 8, H M 502918, I/A 10 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33943 , F 200, S 8, H M 502918, I/A 10 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27904 , F 131, S 8, H M 502918, I/A 9 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27904 , F 128, S 8, H M 502918, I/A 8 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28