SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Fuencarral A Alcobendas, 4
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA
CIF A85888287
Capital Social 6010600.0 Euros
Fecha de Constitución 12/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/02/2011 | 27/07/2011 |
Exposito Rodriguez Luis | Apoderado | 11/01/2011 | 27/07/2011 |
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA | Socio Unico | 10/01/2011 | 27/07/2011 |
Musolino Massimo | Apoderado | 11/01/2011 | 27/07/2011 |
PRISA TELEVISION SA | Socio Unico | 24/02/2010 | 27/07/2011 |
Rodriguez Valderas Mario | Administrador Solidario | 10/01/2011 | 27/07/2011 |
Uria Iglesias Javier | Apoderado | 11/01/2011 | 27/07/2011 |
Vasile Paolo | Administrador Solidario | 10/01/2011 | 27/07/2011 |
Amate Garcia Juan-antonio | Apoderado | 25/05/2010 | 11/01/2011 |
Bonet Hidalgo Manuel | Apoderado | 18/05/2010 | 11/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 207, S 8, H M 494400, I/A 20 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 207, S 8, H M 494400, I/A 20 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 207, S 8, H M 494400, I/A 19 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
- CTRA DE FUENCARRAL A ALCOBENDAS 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 206, S 8, H M 494400, I/A 17 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 204, S 8, H M 494400, I/A 16 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 204, S 8, H M 494400, I/A 16 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 204, S 8, H M 494400, I/A 15 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11, 16, 18, 19 Y 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 203, S 8, H M 494400, I/A 14 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 203, S 8, H M 494400, I/A 14 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27433 , F 203, S 8, H M 494400, I/A 14 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28