GARCIA MON MARAÑES ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA MON MARAÑES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 91
Empresas inactivas: 43
CARGOS DE GARCIA MON MARAÑES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA SA | Apoderado Solidario | 14/04/2023 | |
TELEFONICA SA | Vicesecretario No Consejero | 09/04/2019 | |
TELEFONICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2019 | |
PLURAL JEMPSA SL | Secretario No Consejero | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA MON MARAÑES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MON MARAÑES ANTONIO
Empresa: TELEFONICA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39049 , F 100, S 8, H M 6164, I/A 1999 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: PRODUCTORA AUDIOVISUAL DE BADAJOZ SA
Secretario
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 135, S 8, H BA 11378, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-06
Consejero
Secretario
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 169, S 8, H BA 11379, I/A 12 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-06
Empresa: AENA S.M.E. SA
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 194, S 8, H M 518648, I/A 207 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Secretario
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28206 , F 179, S 8, H M 177425, I/A 91 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: TELEFONICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25212 , F 224, S 8, H M 6164, I/A 1911 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: TELEFONICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25212 , F 222, S 8, H M 6164, I/A 1910 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: TELEFONICA SA
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25212 , F 222, S 8, H M 6164, I/A 1908 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Garcia Mon Marañes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 190, S 8, H M 518648, I/A 205 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Liquidador Solidario
- Garcia Mon Marañes Antonio
- Navalon Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24386 , F 208, S 8, H M 438621, I/A 10 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MON MARAÑES ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA MON MARAÑES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MON MARAÑES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos