NAVALON SANCHEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de NAVALON SANCHEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVALON SANCHEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROIBERICA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SA | Socio Unico | 30/05/2013 | 21/01/2019 |
PROMOTORA DE ACTIVIDADES AMERICA 2010 SL | Liquidador Solidario | 16/12/2010 | 07/08/2018 |
EUROIBERICA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SA | Administrador Unico | 30/05/2013 | |
PROMOTORA DE ACTIVIDADES AMERICA 2010 SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 16/12/2010 | |
PROMOTORA DE ACTIVIDADES AMERICA 2010 SL | Consejero | 16/12/2010 |
VINCULACIONES DE NAVALON SANCHEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVALON SANCHEZ ANTONIO
Liquidador Solidario
- Garcia Mon Marañes Antonio
- Navalon Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24386 , F 208, S 8, H M 438621, I/A 10 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Administrador Unico
- Navalon Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 215, S 8, H M 92215, I/A 22 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Socio Único
- Navalon Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 214, S 8, H M 92215, I/A 21 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Liquidador Solidario
- Navalon Sanchez Antonio
- Ulecia Palacios Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24386 , F 207, S 8, H M 438621, I/A 8 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Navalon Sanchez Antonio
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24386 , F 207, S 8, H M 438621, I/A 8 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Información de NAVALON SANCHEZ ANTONIO
Mostramos los datos de NAVALON SANCHEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVALON SANCHEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos