NIETO MENDOZA DOMINGO
Informe ejecutivo de NIETO MENDOZA DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE NIETO MENDOZA DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 29/11/2021 |
VINCULACIONES DE NIETO MENDOZA DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO MENDOZA DOMINGO
Apoderado
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 100, S 8, H M 68970, I/A 135 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Consejero
- Martinez Roig Alejandro
- Nieto Mendoza Domingo
- Osle Varona Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 95, S 8, H M 68970, I/A 132 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL
Apoderado Solidario
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34640 , F 136, S 8, H M 623179, I/A 46 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Consejero
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 93, S 8, H M 68970, I/A 126 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Empresa: CENTRO DE ASISTENCIA TELEFONICA SA
Administrador Solidario
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17280 , F 193, S 8, H M 89452, I/A 113 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Consejero
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32596 , F 20, S 8, H M 68970, I/A 102 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: CENTRO DE ASISTENCIA TELEFONICA SA
Administrador Solidario
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17280 , F 193, S 8, H M 89452, I/A 110 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: AUDIOVISUAL SPORT SL
Consejero
- Martinez Roig Alejandro
- Mirat Santiago Manuel
- Nieto Mendoza Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 58, S 8, H M 185979, I/A 18 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: PLURAL ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29969 , F 179, S 8, H M 274975, I/A 35 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: TESELA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27243 , F 122, S 8, H M 215495, I/A 27 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
VER MAS ACTOS
Información de NIETO MENDOZA DOMINGO
Mostramos los datos de NIETO MENDOZA DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO MENDOZA DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos