SOCIEDAD DE PREVISION BANCARIA IBERICA SERVICIOS TECNICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arequipa, 1
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD DE PREVISION BANCARIA IBERICA SERVICIOS TECNICOS SL
CIF B87185724
Capital Social 379296.0 Euros
Actividad Reparación de equipos de comunicación
Fecha de Constitución 01/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hugues Guian Jean Marie
Propietario Sociedad De Prevision Bancaria Iberica Correduria
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE PREVISION BANCARIA IBERICA SERVICIOS TECNICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE PREVISION BANCARIA IBERICA SERVICIOS TECNICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hugues Guian Jean Marie | Administrador Unico | 02/02/2015 | 14/09/2022 |
Jaffrelot Jean Michel | Apoderado Solidario | 09/03/2015 | 14/09/2022 |
Jaffrelot Jean Michel | Apoderado | 23/11/2017 | 14/09/2022 |
Merino Martinez Pilar | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 14/09/2022 |
Prieto Capell Gemma | Apoderado | 19/04/2021 | 14/09/2022 |
Sociedad De Prevision Bancaria Iberica Correduria | Socio Unico | 02/02/2015 | 14/09/2022 |
Lopez Hinojo Maria De Los Angeles | Apoderado Solidario | 09/03/2015 | 24/06/2021 |
Fuvel Marc | Apoderado Solidario | 09/03/2015 | 23/11/2017 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE PREVISION BANCARIA IBERICA SERVICIOS TECNICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 196, S 8, H M 595667, I/A 11 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 196, S 8, H M 595667, I/A 11 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 195, S 8, H M 595667, I/A 10 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 195, S 8, H M 595667, I/A 9 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 195, S 8, H M 595667, I/A 8 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 194, S 8, H M 595667, I/A 7 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 194, S 8, H M 595667, I/A 6 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 376.296,00 | Euros |
Capital Actual: | 379.296,00 | Euros |
Porcentaje: | 12.543,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 30, S 8, H M 595667, I/A 5 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 30, S 8, H M 595667, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 29, S 8, H M 595667, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28