MERINO MARTINEZ PILAR
Informe ejecutivo de MERINO MARTINEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE MERINO MARTINEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO MARTINEZ PILAR
Apoderado
- Commune Fracois
- Fuvel Marc
- Merino Martinez Pilar
- Touet Valerie Monique Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 161, S 8, H M 295877, I/A 41 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Apoderado Solidario
- Merino Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34486 , F 195, S 8, H M 595667, I/A 10 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Apoderado
- Merino Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 170, S 8, H M 295877, I/A 33 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: PHONE SERVICE CENTER SL
Apoderado
- Merino Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33805 , F 62, S 8, H M 608433, I/A 8 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: BBVA EMPLEO VEINTISEIS FP
Mie.Com.CFP
- Casillas Gomez Ignacio
- Merino Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29651 , F 137, S 8, H M 533572, I/A 4 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA SL
Apoderado
- Merino Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31801 , F 3, S 8, H M 315329, I/A 58 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: BBVA EMPLEO VEINTISEIS FP
Miem.Com.Ctr
- Casillas Gomez Ignacio
- De Valdenebro Rubio Mariano
- Garcia Casas Jose Carlos
- Ley Llano Fernando
- Merino Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29651 , F 137, S 8, H M 533572, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: BANSABADELL 41 FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Merino Martinez Pilar
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42412 , F 1, S 8, H B 296203, I/A 8 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: BANSABADELL 41 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Merino Martinez Pilar
- Merino Martinez Pilar
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 129, S 8, H B 296203, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Empresa: BANSABADELL 41 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 129, S 8, H B 296203, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
VER MAS ACTOS
Información de MERINO MARTINEZ PILAR
Mostramos los datos de MERINO MARTINEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO MARTINEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos