BANSABADELL 41 FP - EXTINGUIDA
Razón Social BANSABADELL 41 FP
CIF G63693949
Actividad Fondos de pensiones
VINCULACIONES DE BANSABADELL 41 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANSABADELL 41 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 11/11/2011 | 01/12/2015 |
Lopez Rubio Jose | SEC.COMS.CTR | 07/06/2010 | 01/12/2015 |
Lopez Rubio Jose | MRO.COMS.CTR | 07/06/2010 | 01/12/2015 |
Merino Martinez Pilar | PRE.COMS.CTR | 11/11/2011 | 01/12/2015 |
Merino Martinez Pilar | PRE.COMS.CTR | 07/06/2010 | 01/12/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 12/01/2015 | 01/12/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/11/2009 | 01/12/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/02/2011 | 01/12/2015 |
De Valdenebro Rubio Mariano | MRO.COMS.CTR | 11/11/2011 | 12/01/2015 |
De Valdenebro Rubio Mariano | SEC.COMS.CTR | 11/11/2011 | 12/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BANSABADELL 41 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42412 , F 2, S 8, H B 296203, I/A 10 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42412 , F 1, S 8, H B 296203, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42412 , F 1, S 8, H B 296203, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42412 , F 1, S 8, H B 296203, I/A 8 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42412 , F 1, S 8, H B 296203, I/A 8 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 129, S 8, H B 296203, I/A 7 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 129, S 8, H B 296203, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 129, S 8, H B 296203, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 128, S 8, H B 296203, I/A 5 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08