HUGUES GUIAN JEAN MARIE
Informe ejecutivo de HUGUES GUIAN JEAN MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HUGUES GUIAN JEAN MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAVE STORE IBERIA SL | Administrador Unico | 01/09/2015 | |
JEAN-MARIE GUIAN SL | Socio Unico | 09/07/2013 | |
JEAN-MARIE GUIAN SL | Administrador Unico | 09/07/2013 |
VINCULACIONES DE HUGUES GUIAN JEAN MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGUES GUIAN JEAN MARIE
Consejero
- Hugues Guian Jean Marie
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 161, S 8, H M 295877, I/A 42 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Consejero
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 160, S 8, H M 295877, I/A 38 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Consejero Delegado Solidario
- Hugues Guian Jean Marie
Consejero
- Commune Francois
- Hugues Guian Jean Marie
Presidente
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 169, S 8, H M 295877, I/A 31 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Consejero Delegado Solidario
- Fuvel Marc
- Hugues Guian Jean Marie
Consejero
- Commune Francois
- Fuvel Marc
- Hugues Guian Jean Marie
Presidente
- Hugues Guian Jean Marie
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 167, S 8, H M 295877, I/A 24 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: PHONE SERVICE CENTER SL
Administrador Unico
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33805 , F 56, S 8, H M 608433, I/A 1 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
Administrador Unico
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33098 , F 25, S 8, H M 595667, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: SPB
R.L.C.Perma.
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30773 , F 55, S 8, H M 553771, I/A 2 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: CENTALESTICIA SL
Administrador Unico
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30554 , F 2, S 8, H M 549911, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: CENTALESTICIA SL
Nuevo Socio Único
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30554 , F 2, S 8, H M 549911, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: SPB
R.L.C.Perma.
- Hugues Guian Jean Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30773 , F 49, S 8, H M 553771, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
VER MAS ACTOS
Información de HUGUES GUIAN JEAN MARIE
Mostramos los datos de HUGUES GUIAN JEAN MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGUES GUIAN JEAN MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos