SHOPPECUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Pompeu Fabra, 132
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SHOPPECUM SL
CIF B65814287
Capital Social 28000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/06/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SHOPPECUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHOPPECUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertran Serracanta Roser | REPR.143 RRM | 14/02/2018 | 05/04/2022 |
BODRUM SL | Administrador Solidario | 14/02/2018 | 05/04/2022 |
Ibañez Fernandez Jose | Liquidador | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
Ibañez Fernandez Jose | Administrador Solidario | 14/02/2018 | 05/04/2022 |
Bertran Serracanta Roser | REPR.143 RRM | 07/02/2018 | 14/02/2018 |
BODRUM SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2018 | 14/02/2018 |
Ibañez Fernandez Jose | Administrador Mancomunado | 07/02/2018 | 14/02/2018 |
Bertran Serracanta Roser | Administrador Mancomunado | 02/08/2012 | 07/02/2018 |
Caelles Franch Maria Nieves | Administrador Mancomunado | 02/08/2012 | 07/02/2018 |
Ibañez Fernandez Jose | Administrador Mancomunado | 02/08/2012 | 07/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHOPPECUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-08
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 5 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 5 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
- AMPLIAR A:LA VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA NUTRICION,DIETETICA,PARAFARMACIA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD,NUTRICION Y ESTETICA COMERCIAL,INCLUSO POR INTERNET
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
- RB POMPEU FABRA Num.132 P.BJ PTA.1 (GAVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 3 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-08