CAELLES FRANCH MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de CAELLES FRANCH MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAELLES FRANCH MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHARMACY FEELING SL | Administrador Mancomunado | 05/04/2012 | 07/11/2018 |
PHARMACY FEELING SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2016 | 07/11/2018 |
SHOPPECUM SL | Administrador Mancomunado | 02/08/2012 | 07/02/2018 |
VINCULACIONES DE CAELLES FRANCH MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAELLES FRANCH MARIA NIEVES
Empresa: PHARMACY FEELING SL
Administrador Mancomunado
- Caelles Franch Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 106, S 8, H B 422574, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: PHARMACY FEELING SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 105, S 8, H B 422574, I/A 2 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Guitart Moles Marc
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 102, S 8, H B 424209, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: PHARMACY FEELING SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Garcia Jimenez Emilio Jose
- Guitart Moles Marc
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 104, S 8, H B 422574, I/A 1 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Información de CAELLES FRANCH MARIA NIEVES
Mostramos los datos de CAELLES FRANCH MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAELLES FRANCH MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos