BERTRAN SERRACANTA ROSER
Informe ejecutivo de BERTRAN SERRACANTA ROSER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERTRAN SERRACANTA ROSER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHARMACY FEELING SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2016 | |
PHARMACY FEELING SL | Administrador Mancomunado | 05/04/2012 |
VINCULACIONES DE BERTRAN SERRACANTA ROSER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTRAN SERRACANTA ROSER
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
- Bertran Serracanta Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-08
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Bertran Serracanta Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 5 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Bertran Serracanta Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 105, S 8, H B 424209, I/A 5 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Bertran Serracanta Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 104, S 8, H B 424209, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: PHARMACY FEELING SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 105, S 8, H B 422574, I/A 2 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Empresa: APORTA FARMACEUTICOS AIE
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 87, S 8, H M 502594, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Empresa: SHOPPECUM SL
Administrador Mancomunado
- Bertran Serracanta Roser
- Caelles Franch Maria Nieves
- Guitart Moles Marc
- Ibañez Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 102, S 8, H B 424209, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: APORTA FARMACEUTICOS AIE
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 87, S 8, H M 502594, I/A 2 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: APORTA FARMACEUTICOS AIE
Consejero
Mmbr.Com.Del
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 87, S 8, H M 502594, I/A 2 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
VER MAS ACTOS
Información de BERTRAN SERRACANTA ROSER
Mostramos los datos de BERTRAN SERRACANTA ROSER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTRAN SERRACANTA ROSER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos