SHOKESU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Sancho Abarca / Antso Abarkaren Plaza, 2
Código Postal 31014
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social SHOKESU SL
CIF B71102495
Capital Social 1304830.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 10/08/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SHOKESU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHOKESU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldunate Lusarreta Jose Angel | Consejero | 20/04/2017 | 21/12/2021 |
Aldunate Lusarreta Jose Angel | Presidente | 20/04/2017 | 21/12/2021 |
Diaz De Cerio Garcia David | Apoderado | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
Laiglesia Lizarazu Alberto | Apoderado | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
Laiglesia Lizarazu Alberto | Consejero | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
Villanueva Esarte Oscar | Secretario | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
Villanueva Esarte Oscar | Apoderado | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
Villanueva Esarte Oscar | Consejero | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
Diaz De Cerio Garcia David | Presidente | 11/08/2015 | 20/04/2017 |
Diaz De Cerio Garcia David | Consejero | 11/08/2015 | 20/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHOKESU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SHOKESU SL
Nif:B71102495
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PAMPLONA
Juez / Ponente:SANDRA SANTIAGO GOMEZ
Parte Dispositiva:
Auto de conclusión de concurso
Fecha de Resolución:15/10/2021
Número Procedimiento Concursal:359/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1851
Libro:
0
Folio:
164
Hoja:
8-32387
Inscripción:
11
Fecha Inscripción21/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SHOKESU SL
Nif:B71102495
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PAMPLONA
Juez / Ponente:SANDRA SANTIAGO GOMEZ
Parte Dispositiva:
Auto de declaración de concurso
Fecha de Resolución:15/10/2021
Número Procedimiento Concursal:359/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1851
Libro:
0
Folio:
164
Hoja:
8-32387
Inscripción:
11
Fecha Inscripción21/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Capital Anterior: | 1.161.350,00 | Euros |
Aumento de capital: | 143.480,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.304.830,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 10 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-31
Capital Anterior: | 1.095.610,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.740,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.161.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 163, S 8, H NA 32387, I/A 9 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-31
Capital Anterior: | 845.610,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.095.610,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 163, S 8, H NA 32387, I/A 8 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-31
Capital Anterior: | 828.710,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 845.610,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 163, S 8, H NA 32387, I/A 7 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 194, S 8, H NA 32387, I/A 6 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-31