LEG CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Dirección social Calle Remigio Mugica / Remigio Mugica Kalea, 2
Código Postal 31005
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social LEG CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
CIF B71333447
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/10/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Luis Ezquerra Gregorio
Propietario GREPOSUC SL
ORGANIGRAMA DE LEG CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
VINCULACIONES DE LEG CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEG CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREPOSUC SL | Socio Unico | 08/08/2024 | |
Luis Ezquerra Gregorio | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
Luis Ezquerra Gregorio | Apoderado | 01/12/2017 |
ACTOS BORME DE LEG CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único Ratificada la actuación de los dos administradores mancomunados hasta la fecha de su cese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 37296, I/A 5 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 37296, I/A 5 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 37296, I/A 5 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 37296, I/A 4 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-31
- C/ REMIGIO MUGICA 2 BAJO (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 4, S 8, H NA 37296, I/A 3 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 3, S 8, H NA 37296, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 1, S 8, H NA 37296, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31
Dirección:C/ JULIAN GAYARRE 9 4º A (PAMPLONA)
Comienzo de operaciones:31/10/17
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:a.- La gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. b.- La promoción inmobiliaria. c.- Y la construcción de edificios residenciales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 1, S 8, H NA 37296, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-31