LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO
Informe ejecutivo de LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOKESU SL | Apoderado | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
SHOKESU SL | Consejero | 11/08/2015 | 21/12/2021 |
SHOKESU SL | Consejero | 29/08/2013 | 11/08/2015 |
SHOKESU SL | Apoderado | 29/08/2013 | 11/08/2015 |
SHOKESU SL | Administrador Solidario | 28/08/2012 | 29/08/2013 |
FRANTSES JATSUKO SA | Vocal | 12/11/2010 | 05/02/2013 |
FRANTSES JATSUKO SA | Consejero | 12/11/2010 | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO
Empresa: SHOKESU SL
Apoderado
- Diaz De Cerio Garcia David
- Laiglesia Lizarazu Alberto
- Villanueva Esarte Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Empresa: SHOKESU SL
Consejero
- Aldunate Lusarreta Jose Angel
- Laiglesia Lizarazu Alberto
- Villanueva Esarte Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 164, S 8, H NA 32387, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Empresa: SHOKESU SL
Apoderado
- Diaz De Cerio Garcia David
- Laiglesia Lizarazu Alberto
- Villanueva Esarte Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 193, S 8, H NA 32387, I/A 5 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-31
Empresa: SHOKESU SL
Apoderado
- Diaz De Cerio Garcia David
- Gonzalez Gonzalez Diana
- Laiglesia Lizarazu Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 193, S 8, H NA 32387, I/A 5 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-31
Empresa: SHOKESU SL
Consejero
- Diaz De Cerio Garcia David
- Laiglesia Lizarazu Alberto
- Villanueva Esarte Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 192, S 8, H NA 32387, I/A 4 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-31
Empresa: SHOKESU SL
Consejero
- Diaz De Cerio Garcia David
- Gonzalez Gonzalez Diana
- Laiglesia Lizarazu Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 192, S 8, H NA 32387, I/A 4 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-31
Empresa: FRANTSES JATSUKO SA
Vocal
- Laiglesia Lizarazu Alberto
- Ariz Telleria Joaquin
- Iriarte Biurrun Angel
- Uriarte Arana Aitor
- Carrasco Santiago Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 64, S 8, H NA 10564, I/A 22 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2014-247-31
Empresa: SHOKESU SL
Apoderado
- Diaz De Cerio Garcia David
- Gonzalez Gonzalez Diana
- Laiglesia Lizarazu Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 190, S 8, H NA 32387, I/A 3 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-31
Empresa: SHOKESU SL
Consejero
- Diaz De Cerio Garcia David
- Gonzalez Gonzalez Diana
- Laiglesia Lizarazu Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 187, S 8, H NA 32387, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-31
Empresa: SHOKESU SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gonzalez Diana
- Laiglesia Lizarazu Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 187, S 8, H NA 32387, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-31
VER MAS ACTOS
Información de LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO
Mostramos los datos de LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAIGLESIA LIZARAZU ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos