SETOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 29
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SETOR SA
CIF A28144160
Capital Social 5520000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 11/01/1963
Página Web www.setor.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ATEN OIL SETOR SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SETOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SETOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arauzo Arranz Jesus Julian | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2017 | 20/12/2018 |
ATEN OIL SETOR SL | Socio Unico | 07/09/2017 | 20/12/2018 |
Aznar Moreno Maria Del Mar | Apoderado Mancomunado | 20/11/2018 | 20/12/2018 |
Aznar Moreno Maria Del Mar | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2017 | 20/12/2018 |
Barnusell Coronado Jorge | Apoderado Mancomunado | 20/11/2018 | 20/12/2018 |
Barnusell Coronado Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2018 | 20/12/2018 |
Cole Brian Roy | Administrador Solidario | 14/12/2017 | 20/12/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 29/12/2017 | 20/12/2018 |
Gallego Cardaba Jose Roberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2018 | 20/12/2018 |
Gallego Cardaba Jose Roberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2017 | 20/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SETOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 144, S 8, H M 124751, I/A 62 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 144, S 8, H M 124751, I/A 62 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 144, S 8, H M 124751, I/A 62 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 143, S 8, H M 124751, I/A 61 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 60 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 59 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 10bis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28