GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO
Informe ejecutivo de GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATEN OIL ACTIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2022 | |
ATEN OIL OPERACIONES SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2022 | |
ATEN OIL SETOR OPERACIONES SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2022 | |
ATEN OIL SETOR SL | Apoderado Mancomunado | 08/06/2022 | |
COMBUSTIBLES MADRID NORTE SL | Apoderado Mancomunado | 02/06/2022 | |
ATEN OIL SETOR ACTIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 02/06/2022 | |
TASONIS DIRECTORSHIP SL | Apoderado Mancomunado | 02/06/2022 | |
ATEN OIL SL | Apoderado Mancomunado | 11/05/2022 | |
ATEN OIL ACTIVOS SL | Apoderado | 19/03/2019 | |
ATEN OIL OPERACIONES SL | Apoderado Mancomunado | 07/03/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO
Empresa: ATEN OIL OPERACIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35301 , F 123, S 8, H M 634624, I/A 16 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Empresa: ATEN OIL ACTIVOS SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35301 , F 111, S 8, H M 634623, I/A 16 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Empresa: ATEN OIL SETOR OPERACIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 150, S 8, H M 685084, I/A 10 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: ATEN OIL SETOR SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35621 , F 122, S 8, H M 640218, I/A 14 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: TASONIS DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38022 , F 72, S 8, H M 674400, I/A 8 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: ATEN OIL SETOR ACTIVOS SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38520 , F 10, S 8, H M 685082, I/A 9 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: ATEN OIL SETOR DISTRIBUCION SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38520 , F 22, S 8, H M 685083, I/A 13 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: ATEN OIL SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Olaguibel Lopez-bosch Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37464 , F 23, S 8, H M 620458, I/A 23 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: SERPARLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arauzo Arranz Jesus Julian
- Aznar Moreno Maria Del Mar
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Lopez Fernandez Julia
Apoderado
- Arrieta Mejia Arancha
- Barnusell Coronado Jorge
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Lopez Fernandez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27492 , F 218, S 8, H M 130729, I/A 35 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: SERPARLA SL
Apoderado
- Barnusell Coronado Jorge
- Gallego Cardaba Jose Roberto
- Lopez Fernandez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27492 , F 218, S 8, H M 130729, I/A 33 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
VER MAS ACTOS
Información de GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO
Mostramos los datos de GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos