COLE BRIAN ROY
Informe ejecutivo de COLE BRIAN ROY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE COLE BRIAN ROY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXENDON INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 31/05/2021 | |
PARLASER SL | Administrador Unico | 28/05/2021 | |
S'ARGAMASSA HOTELERA SL | Apoderado Mancomunado | 18/12/2013 | |
FOURTH PROJECT 2012 SL | Apoderado Mancomunado | 18/11/2013 |
VINCULACIONES DE COLE BRIAN ROY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLE BRIAN ROY
Empresa: ATEN OIL SETOR ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38520 , F 10, S 8, H M 685082, I/A 8 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: ATEN OIL SETOR DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38520 , F 21, S 8, H M 685083, I/A 12 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ATEN OIL SETOR OPERACIONES SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 150, S 8, H M 685084, I/A 9 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ATEN OIL SETOR SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35621 , F 121, S 8, H M 640218, I/A 13 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ATEN OIL OPERACIONES SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35301 , F 122, S 8, H M 634624, I/A 14 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ATEN OIL ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35301 , F 109, S 8, H M 634623, I/A 13 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ATEN OIL SL
Apoderado
- Cole Brian Roy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37464 , F 23, S 8, H M 620458, I/A 22 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ATEN OIL SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37464 , F 23, S 8, H M 620458, I/A 21 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: OXENDON INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Cole Brian Roy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35858 , F 119, S 8, H M 644266, I/A 8 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: OXENDON INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Cole Brian Roy
- Porteros Mañueco Liborio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35858 , F 119, S 8, H M 644266, I/A 8 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
VER MAS ACTOS
Información de COLE BRIAN ROY
Mostramos los datos de COLE BRIAN ROY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLE BRIAN ROY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos