SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enric Alzamora, 1
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Capital Social 443091.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/03/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estades Reus Antonio | Administrador Solidario | 22/05/2015 | 05/08/2021 |
Tur Garcia Antonio | Liquidador | 05/08/2021 | 05/08/2021 |
Tur Garcia Antonio | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 05/08/2021 |
Puig Rullan Juan | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 22/05/2015 |
Puig Rullan Juan | Administrador Mancomunado | 25/06/2014 | 07/04/2015 |
Tur Garcia Antonio | Administrador Mancomunado | 25/06/2014 | 07/04/2015 |
ACTOS BORME DE SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 75, S 8, H PM 74294, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 75, S 8, H PM 74294, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 75, S 8, H PM 74294, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 75, S 8, H PM 74294, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 440.085,00 | Euros |
Capital Actual: | 443.091,00 | Euros |
Porcentaje: | 14.640,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 4 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 3 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 3 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07