PUIG RULLAN JUAN
Informe ejecutivo de PUIG RULLAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUIG RULLAN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGEBAL ILLES SL | Liquidador | 18/12/2015 | 18/12/2015 |
INGEBAL ILLES SL | Socio único | 18/12/2015 | |
INGEBAL ILLES SL | Administrador Unico | 18/12/2015 | |
SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 22/05/2015 |
SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2014 | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE PUIG RULLAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG RULLAN JUAN
Empresa: INGEBAL ILLES SL
Liquidador
- Puig Rullan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 60, S 8, H PM 62414, I/A 2 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-07
Empresa: INGEBAL ILLES SL
Administrador Unico
- Puig Rullan Juan
Liquidador
- Puig Rullan Juan
Socio único
- Puig Rullan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 60, S 8, H PM 62414, I/A 2 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-07
Empresa: SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Administrador Solidario
- Puig Rullan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 3 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Empresa: SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Administrador Solidario
- Puig Rullan Juan
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Empresa: SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Puig Rullan Juan
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 74, S 8, H PM 74294, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Empresa: SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Puig Rullan Juan
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 72, S 8, H PM 74294, I/A 1 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-07
Información de PUIG RULLAN JUAN
Mostramos los datos de PUIG RULLAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG RULLAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos