TUR GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de TUR GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TUR GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANO NAMAI MALLORCA SL | Administrador Unico | 04/08/2021 | |
INMUEBLES 34 MALLORCA SL | Administrador Unico | 26/02/2018 | |
NEW PROJECT 2016 SL | Socio Unico | 08/08/2016 | |
NEW PROJECT 2016 SL | Administrador Unico | 08/08/2016 | |
INVERSIONES E INICIATIVAS GC 2014 SL | Socio Unico | 25/06/2014 |
VINCULACIONES DE TUR GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUR GARCIA ANTONIO
Empresa: SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Liquidador
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 75, S 8, H PM 74294, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Empresa: SERVICES & ACTIVITIES BALEARES SL
Administrador Solidario
- Estades Reus Antonio
- Tur Garcia Antonio
Liquidador
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 75, S 8, H PM 74294, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Empresa: MANO NAMAI MALLORCA SL
Administrador Unico
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 195, S 8, H PM 85715, I/A 2 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-07
Empresa: MANO NAMAI MALLORCA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Llabres Jaime
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 195, S 8, H PM 85715, I/A 2 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-07
Empresa: MANO NAMAI MALLORCA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Llabres Jaime
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 192, S 8, H PM 85715, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-07
Empresa: SARELLARROB SL
Administrador Unico
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 50, S 8, H PM 85053, I/A 2 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-07
Empresa: SARELLARROB SL
Administrador Unico
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 50, S 8, H PM 85053, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: SARELLARROB SL
Socio Único
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 50, S 8, H PM 85053, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: INVERSIONES E INICIATIVAS GC 2014 SL
Administrador Unico
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 85, S 8, H PM 74297, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-07
Empresa: INMUEBLES 34 MALLORCA SL
Administrador Unico
- Tur Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 176, S 8, H PM 83526, I/A 1 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
VER MAS ACTOS
Información de TUR GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de TUR GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUR GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos