SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL - EXTINGUIDA
Razón Social SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL
CIF B17115304
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Página Web www.atrezzobarcelona.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NOA BRANDS EUROPE SL
Propietario NOA BRANDS EUROPE SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
Inmaculada Cros Coma | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
Jordi Alegre Sala | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
Luis Segui Casas | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
Maria Luisa Tendero Albalad | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
NOA BRANDS EUROPE SL | Socio Unico | 26/01/2009 | 18/08/2009 |
NOA BRANDS EUROPE SL | Administrador Unico | 26/01/2009 | 18/08/2009 |
Oscar Carod Arto | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
Inmaculada Cros Coma | Apoderado Mancomunado | 26/01/2009 | 17/02/2009 |
Jordi Alegre Sala | Apoderado Mancomunado | 26/01/2009 | 17/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 70, S 8, H GI 4678, I/A 22 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 70, S 8, H GI 4678, I/A 22 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 224, S 8, H GI 4678, I/A 21 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 224, S 8, H GI 4678, I/A 21 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 224, S 8, H GI 4678, I/A 20 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 223, S 8, H GI 4678, I/A 19 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 222, S 8, H GI 4678, I/A 18 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 222, S 8, H GI 4678, I/A 18 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 222, S 8, H GI 4678, I/A 18 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-17