MARIA LUISA TENDERO ALBALAD
Informe ejecutivo de MARIA LUISA TENDERO ALBALAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA LUISA TENDERO ALBALAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOA BRANDS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2017 | |
NOA BRANDS EUROPE SL | Administrador Solidario | 04/02/2015 | |
NOA BRANDS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA LUISA TENDERO ALBALAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA LUISA TENDERO ALBALAD
Empresa: NOA BRANDS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Maria Luisa Tendero Albalad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3002 , F 90, S 8, H GI 48022, I/A 27 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-17
Empresa: NOA BRANDS EUROPE SL
Administrador Solidario
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Porterhouse Investors Europe Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 41, S 8, H GI 48022, I/A 23 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Dominic Faber
- Jordi Agusti Bosch
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 40, S 8, H GI 48022, I/A 20 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominic Faber
- Maria Luisa Tendero Albalad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 40, S 8, H GI 48022, I/A 20 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominic Faber
- Maria Luisa Tendero Albalad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 33, S 8, H GI 48022, I/A 19 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 33, S 8, H GI 48022, I/A 19 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 222, S 8, H GI 48022, I/A 18 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-17
Empresa: MERINNE INVERSIONES 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 217, S 8, H GI 48022, I/A 10 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-17
Empresa: MERINNE INVERSIONES 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 217, S 8, H GI 48022, I/A 10 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-17
Empresa: SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL
Apoderado Mancomunado
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 224, S 8, H GI 4678, I/A 21 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
VER MAS ACTOS
Información de MARIA LUISA TENDERO ALBALAD
Mostramos los datos de MARIA LUISA TENDERO ALBALAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA LUISA TENDERO ALBALAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos