OSCAR CAROD ARTO
Informe ejecutivo de OSCAR CAROD ARTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OSCAR CAROD ARTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOA BRANDS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2013 | 04/02/2015 |
NOA BRANDS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2009 | 20/06/2013 |
METAL.LIQUES GAUDI SL | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
ATREZZO DESIGN SL | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE OSCAR CAROD ARTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSCAR CAROD ARTO
Empresa: NOA BRANDS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 42, S 8, H GI 48022, I/A 24 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Dominic Faber
- Jordi Agusti Bosch
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 40, S 8, H GI 48022, I/A 20 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-17
Empresa: NOA VISUAL GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 33, S 8, H GI 48022, I/A 19 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-17
Empresa: MERINNE INVERSIONES 2008 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 217, S 8, H GI 48022, I/A 10 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-17
Empresa: SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE SL
Apoderado Mancomunado
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 224, S 8, H GI 4678, I/A 21 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Empresa: ATREZZO DESIGN SL
Apoderado Mancomunado
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 103, S 8, H GI 2529, I/A 18 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Empresa: METAL.LIQUES GAUDI SL
Apoderado Mancomunado
- Inmaculada Cros Coma
- Jordi Alegre Sala
- Luis Segui Casas
- Maria Luisa Tendero Albalad
- Oscar Carod Arto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 216, S 8, H GI 4530, I/A 11 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-17
Información de OSCAR CAROD ARTO
Mostramos los datos de OSCAR CAROD ARTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSCAR CAROD ARTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos