SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA
CIF A08645434
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
VINCULACIONES DE SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casals Angulo Jorge | Apoderado | 13/11/2009 | 12/06/2014 |
Castello Fernandez Ignasi | Administrador Concursal | 18/08/2010 | 12/06/2014 |
Casals Angulo Rafael | Administrador Unico | 28/07/2011 |
ACTOS BORME DE SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 36, S 8, H B 68714, I/A 15 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 340/2010, AUTO FIRME DE FECHA 13/03/2014, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 36, S 8, H B 68714, I/A 15 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 36, S 8, H B 68714, I/A 15 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 340/2010, AUTO NUMERO 57/12 FIRME DE FECHA 27/02/2012, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 36, S 8, H B 68714, I/A 14 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 35, S 8, H B 68714, I/A 13 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 340/2010, AUTO FIRME DE FECHA 21/06/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 35, S 8, H B 68714, I/A 13 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 35, S 8, H B 68714, I/A 13 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 340/2010 SECCION 1F,AUTO FIRME DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2010,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 33, S 8, H B 68714, I/A 12 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 33, S 8, H B 68714, I/A 12 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 32, S 8, H B 68714, I/A 11 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08