CASALS ANGULO JORGE
Informe ejecutivo de CASALS ANGULO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASALS ANGULO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRALLERIA CASALS SL | Administrador Unico | 05/07/2016 | 25/04/2017 |
SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA | Apoderado | 13/11/2009 | 12/06/2014 |
VINCULACIONES DE CASALS ANGULO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALS ANGULO JORGE
Empresa: SERRALLERIA CASALS SL
Administrador Unico
- Casals Angulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45444 , F 5, S 8, H B 487945, I/A 2 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Empresa: SERRALLERIA CASALS SL
Administrador Unico
- Casals Angulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45444 , F 5, S 8, H B 487945, I/A 1 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA
Apoderado
- Casals Angulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 32, S 8, H B 68714, I/A 11 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08
Información de CASALS ANGULO JORGE
Mostramos los datos de CASALS ANGULO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALS ANGULO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos