CASTELLO FERNANDEZ IGNASI
Informe ejecutivo de CASTELLO FERNANDEZ IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE CASTELLO FERNANDEZ IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IXIA SA | Administrador Concursal | 11/01/2012 | |
MUNTATGES I COMERC INDUSTRIAL SA | Administrador Concursal | 29/12/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLO FERNANDEZ IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO FERNANDEZ IGNASI
Empresa: IGNASI CASTELLO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castello Fernandez Ignasi
- Castello Fernandez Marc
- Castello Forn Ignacio
- Fernandez Sarries Carmen
Presidente
Secretario
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 207, S 8, H L 1907, I/A 8 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-25
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESCORXADOR FRIGORIFIC DE L'ALT CAMP SL
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Castello Fernandez Ignasi
Juzgado:PRIMERA INSTANCIA DE TARRAGONA MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:MARIA ARANZAZU ORTIZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:02/07/2009
Número Procedimiento Concursal:375/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2145
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-22937
Inscripción:
23
Fecha Inscripción10/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 102, S 8, H T 22937, I/A 23 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-43
Empresa: TRUCHAS DEL SEGRE SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRUCHAS DEL SEGRE SA
Nif:A25015314
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Castello Fernandez Ignasi
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:30/09/2011
Número Procedimiento Concursal:355/2011
Datos Registrales:
Tomo:
212
Libro:
0
Folio:
103
Hoja:
8-3926
Inscripción:
30
Fecha Inscripción23/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212 , F 103, S 8, H L 3926, I/A 30 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-25
Empresa: BIOMETRIA CLINICA SL
Administrador Concursal
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40078 , F 93, S 8, H B 359079, I/A 13 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-08
Liquidador
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 34, S 8, H L 17995, I/A 3 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
Administrador Unico
- Castello Fernandez Ignasi
Liquidador
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 34, S 8, H L 17995, I/A 3 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
Empresa: SERRALLERIA I MECANICA CASALS SA
Administrador Concursal
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 36, S 8, H B 68714, I/A 15 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-08
Empresa: JET INN ROBA SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 148, S 8, H B 185995, I/A 3 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COCINADOS INDUSTRIALES CONSERVADOS SA
Nif:A25006347
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Castello Fernandez Ignasi
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:30/09/2011
Número Procedimiento Concursal:354/2011
Datos Registrales:
Tomo:
274
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-5108
Inscripción:
20
Fecha Inscripción30/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 142, S 8, H L 5108, I/A 20 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-25
Empresa: IGNASI CASTELLO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castello Fernandez Ignasi
- Castello Fernandez Marc
- Castello Forn Ignacio
- Fernandez Sarries Carmen
Presidente
Secretario
- Castello Fernandez Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 156, S 8, H L 1907, I/A 7 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-25
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLO FERNANDEZ IGNASI
Mostramos los datos de CASTELLO FERNANDEZ IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO FERNANDEZ IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos