SENCILLAMENTE MAGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Delicias, 81
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SENCILLAMENTE MAGIA SL
CIF B85780146
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 07/10/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SENCILLAMENTE MAGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SENCILLAMENTE MAGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nuñez Segade Estefania | Apoderado Solidario | 02/11/2009 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Ana-esther | Apoderado Solidario | 02/11/2009 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Ana-esther | Liquidador | 26/10/2022 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Ana-esther | Administrador Solidario | 16/03/2017 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Maria De Las Virtudes | Apoderado Solidario | 02/11/2009 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Maria De Las Virtudes | Administrador Solidario | 16/03/2017 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Maria De Los Angeles | Apoderado Solidario | 02/11/2009 | 26/10/2022 |
Soto Gomez Ana-esther | Administrador Unico | 12/06/2012 | 16/03/2017 |
Soto Gomez Manuel | Administrador Unico | 02/11/2009 | 12/06/2012 |
ACTOS BORME DE SENCILLAMENTE MAGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 3 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 3 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28