SOTO GOMEZ ANA-ESTHER
Informe ejecutivo de SOTO GOMEZ ANA-ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO GOMEZ ANA-ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENCILLAMENTE MAGIA SL | Apoderado Solidario | 02/11/2009 | 26/10/2022 |
SENCILLAMENTE MAGIA SL | Liquidador | 26/10/2022 | 26/10/2022 |
SENCILLAMENTE MAGIA SL | Administrador Solidario | 16/03/2017 | 26/10/2022 |
SENCILLAMENTE MAGIA SL | Administrador Unico | 12/06/2012 | 16/03/2017 |
VINCULACIONES DE SOTO GOMEZ ANA-ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO GOMEZ ANA-ESTHER
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Liquidador
- Soto Gomez Ana-esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Administrador Solidario
- Soto Gomez Ana-esther
- Soto Gomez Maria De Las Virtudes
Liquidador
- Soto Gomez Ana-esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Administrador Solidario
- Soto Gomez Ana-esther
- Soto Gomez Maria De Las Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Administrador Unico
- Soto Gomez Ana-esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Administrador Unico
- Soto Gomez Ana-esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 176, S 8, H M 488562, I/A 3 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Apoderado Solidario
- Nuñez Segade Estefania
- Soto Gomez Ana-esther
- Soto Gomez Maria De Las Virtudes
- Soto Gomez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 174, S 8, H M 488562, I/A 2 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Información de SOTO GOMEZ ANA-ESTHER
Mostramos los datos de SOTO GOMEZ ANA-ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO GOMEZ ANA-ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos