NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA
Informe ejecutivo de NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENCILLAMENTE MAGIA SL | Apoderado Solidario | 02/11/2009 | 26/10/2022 |
AQUATECNIA INGENIERIA AMBIENTAL SL | Apoderado | 07/03/2011 | 22/10/2019 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA
Empresa: AQUATECNIA INGENIERIA AMBIENTAL SL
Apoderado
- Nuñez Segade Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18078 , F 205, S 8, H M 312599, I/A 10 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: AQUATECNIA INGENIERIA AMBIENTAL SL
Apoderado
- Nuñez Segade Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18078 , F 204, S 8, H M 312599, I/A 7 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Empresa: SENCILLAMENTE MAGIA SL
Apoderado Solidario
- Nuñez Segade Estefania
- Soto Gomez Ana-esther
- Soto Gomez Maria De Las Virtudes
- Soto Gomez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27118 , F 174, S 8, H M 488562, I/A 2 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Información de NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA
Mostramos los datos de NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ SEGADE ESTEFANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos