TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA RIBERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL MUNICIPAL, VIAL 1, PARCELA 2
Código Postal 31500
Municipio Tudela
Provincia Navarra
Razón Social TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA RIBERA SL
CIF B31380140
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Nombres Anteriores
- SCOOP DE TRANSPORTISTAS REUNIDOS DE TUDELA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA RIBERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA RIBERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Santaengracia Antolin | Vicepresidente | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Gil Santaengracia Antolin | Consejero | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Ramirez Gil Fernando | Consejero Delegado | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Ramirez Gil Fernando | Presidente | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Ramirez Gil Fernando | Consejero | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Sancho Calvo Jose Ramon | Consejero | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Sancho Calvo Jose Ramon | Secretario | 20/05/2015 | 23/09/2024 |
Vallejo Fernandez Luis Carlos | Apoderado | 18/11/2015 | 23/09/2024 |
Vallejo Fernandez Luis Carlos | Consejero | 30/01/2024 | 23/09/2024 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA RIBERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 13618, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 13618, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 13618, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 13618, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 82, S 8, H NA 13618, I/A 10 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 81, S 8, H NA 13618, I/A 9 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-31
- Modificado el C.I.F. de la Sociedad, como consecuencia de su transformación en Limitada, que pasa a ser el B31380140
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 80, S 8, H NA 13618, I/A 8 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-31
- La captación de cargas y la contratación de servicios discrecionales para el transporte de mercancía por carretera en sus distintos ámbitos geográficos, siendo locales, provinciales, nacionales e internacionales. La comercialización, compra y venta de Gasóleo, Gasolina; y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 78, S 8, H NA 13618, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
- POLIG INDUSTRIAL MUNICIPAL, VIAL 1, PARCELA 2 (TUDELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 78, S 8, H NA 13618, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
- TRANSPORTES POR CARRETERA DE LA RIBERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 78, S 8, H NA 13618, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31