VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS
Informe ejecutivo de VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTE Y GASOLEO DE TUDELA DE NAVARRA SL | Consejero | 23/09/2024 | |
TRANSPORTE Y GASOLEO DE TUDELA DE NAVARRA SL | Secretario | 23/09/2024 | |
TRANSPORTE Y GASOLEO DE TUDELA DE NAVARRA SL | Apoderado | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS
Apoderado
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 13618, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Santaengracia Antolin
- Ramirez Gil Fernando
- Sancho Calvo Jose Ramon
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 13618, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
Consejero
- Gil Santaengracia Antolin
- Ramirez Gil Fernando
- Sancho Calvo Jose Ramon
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Presidente
Secretario
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 14186, I/A 14 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-31
Consejero
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 82, S 8, H NA 13618, I/A 10 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-31
Apoderado
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 81, S 8, H NA 13618, I/A 9 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-31
Apoderado
- Vallejo Fernandez Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 208, S 8, H NA 14186, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-31
Información de VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS
Mostramos los datos de VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLEJO FERNANDEZ LUIS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos