SCHUCO INTERNATIONAL KG - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SCHUCO INTERNATIONAL KG
CIF W0041462C
VINCULACIONES DE SCHUCO INTERNATIONAL KG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHUCO INTERNATIONAL KG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avgeris Jolanta | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
Avgeris Jolanta | Apoderado Mancomunado | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
Garcia Lerida Maria Paz | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 03/06/2009 | 08/10/2010 |
Kamp Rolf | Apoderado | 08/10/2010 | |
Knobloch Thomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
Knobloch Thomas | Apoderado Mancomunado | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
Martin Morales Sonia | Apoderado Mancomunado | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
Rehse Joachim Friedrich | Apoderado | 10/07/2009 | 08/10/2010 |
Reiner Nico | Apoderado | 10/07/2009 | 08/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SCHUCO INTERNATIONAL KG
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 38, S 8, H M 20048, I/A 28 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 38, S 8, H M 20048, I/A 28 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 37, S 8, H M 20048, I/A 27 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 34, S 8, H M 20048, I/A 26 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Apoderado
- Agues Martinez Francisco
- Avgeris Jolanta
- Beyer Daniel Martin
- Chapate Remy Martial
- Chapatte Remy Martial
- Chapatte Remy Martial
- Funcia Sanchez-pardo Angel
- Funcia Sanchez-pardo Angel
- INTERNATIONAL VENTURE CONSULTANTS SA
- Kavelaars Erik
- Kavelaars Erik Leonardus
- Kavelaars Erik Leonardus Ch J
- Knobloch Thomas
- Lobl Jurgen
- Lobl Jurgen
- Martin Morales Sonia
- Meima Hendrik Jan
- Sanz Ortega Luisa
- Sanz Ortega Luisa
- Sanz Ortega Luisa
- Schwarze Dirk
- Wunsche Sven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 32, S 8, H M 20048, I/A 25 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 32, S 8, H M 20048, I/A 24 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 32, S 8, H M 20048, I/A 24 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-115-28