MARTIN MORALES SONIA
Informe ejecutivo de MARTIN MORALES SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN MORALES SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHUCO IBERIA SL | Apoderado | 08/09/2011 | |
SCHUCO IBERIA SL | Apoderado Solidario | 04/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN MORALES SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MORALES SONIA
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 183, S 8, H M 260242, I/A 28 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Martin Morales Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 181, S 8, H M 260242, I/A 26 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Empresa: SCHUCO INTERNATIONAL KG
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Avgeris Jolanta
- Knobloch Thomas
- Martin Morales Sonia
- Romero Manzano Maria Teofila
- Sanz Ortega Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 38, S 8, H M 20048, I/A 28 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Empresa: SCHUCO INTERNATIONAL KG
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Martin Morales Sonia
- Romero Manzano Maria Teofila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 34, S 8, H M 20048, I/A 26 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Empresa: SCHUCO INTERNATIONAL KG
Apoderado
- Agues Martinez Francisco
- Avgeris Jolanta
- Beyer Daniel Martin
- Chapate Remy Martial
- Chapatte Remy Martial
- Chapatte Remy Martial
- Funcia Sanchez-pardo Angel
- Funcia Sanchez-pardo Angel
- INTERNATIONAL VENTURE CONSULTANTS SA
- Kavelaars Erik
- Kavelaars Erik Leonardus
- Kavelaars Erik Leonardus Ch J
- Knobloch Thomas
- Lobl Jurgen
- Lobl Jurgen
- Martin Morales Sonia
- Meima Hendrik Jan
- Sanz Ortega Luisa
- Sanz Ortega Luisa
- Sanz Ortega Luisa
- Schwarze Dirk
- Wunsche Sven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 32, S 8, H M 20048, I/A 25 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aguera Corrales Susana
- Antonio Lopez Perez
- Arjona Jimenez Francisco
- Belles Cabeza Nidia
- Castan Andolz Maria Belen
- De Guevara Perea Belen Ladron
- Del Olmo Garcia Mercedes
- Delgado Gonzalez Ramon
- Domenech Camprubi Angel
- Dominguez Santos Yolanda
- Estevez Sanchez Lourdes
- Fisas Suriol Elisabet
- Flores Alcazar Francisca Irene
- Fortuño Biosca Rafael Fernando
- Garcia Moreno Antonio Jose
- Garcia Perez Carmen
- Gomez Estop Eduardo
- Herranz Vilaro Maria Angeles
- Iglesias Rio Patricia
- Jaimejuan Cubilo Olga
- Leiva Gomez David
- Martin Morales Sonia
- Martin Sanchez Eva Maria
- Martinez Bañuls Jose Luis
- Martinez Figueroa Beatriz
- Melendo Cruz Maria Paz
- Muñoz Garcia Jose Fernando
- Olloqui Mazo Mabel
- Olmos Codesal Rocio
- Parreu Massague Jordi
- Pastor Aranda Maria Dolores
- Ribas Rey Marta
- Ruiz Talavera David
- Sala Garcia Nuria
- Seoane Mayer Marta
- Soler Segui Maria Isabel
- Sorribes Guigo Mercedes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25368 , F 89, S 8, H M 456891, I/A 14 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
Apoderado Solidario
- Martin Morales Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 175, S 8, H M 327757, I/A 42 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Información de MARTIN MORALES SONIA
Mostramos los datos de MARTIN MORALES SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MORALES SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos