GARCIA LERIDA MARIA PAZ
Informe ejecutivo de GARCIA LERIDA MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LERIDA MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHUCO IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2010 | 23/11/2020 |
SCHUCO IBERIA SL | Apoderado | 08/09/2011 | 23/11/2020 |
SCHUCO IBERIA SL | Apoderado | 11/10/2012 | 23/11/2020 |
SCHUCO IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2014 | 23/11/2020 |
SCHUCO INTERNATIONAL KG | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2010 | 08/10/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA LERIDA MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LERIDA MARIA PAZ
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Lerida Maria Paz
Apoderado Mancomunado
- Garcia Lerida Maria Paz
Apoderado
- Garcia Lerida Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 197, S 8, H M 260242, I/A 52 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Del Pino Rodriguez Manuel
- Garcia Lerida Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 190, S 8, H M 260242, I/A 42 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Apoderado
- Del Pino Rodriguez Manuel
- Garcia Lerida Maria Paz
- Pons Vorberg Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 186, S 8, H M 260242, I/A 33 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 183, S 8, H M 260242, I/A 28 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28
Empresa: SCHUCO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avgeris Jolanta
- Del Pino Rodriguez Manuel
- Garcia Lerida Maria Paz
- Sanz Ortega Luisa
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27826 , F 181, S 8, H M 260242, I/A 26 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Empresa: SCHUCO INTERNATIONAL KG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avgeris Jolanta
- Garcia Lerida Maria Paz
- Knobloch Thomas
- Sanz Ortega Luisa
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 38, S 8, H M 20048, I/A 28 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Empresa: SCHUCO INTERNATIONAL KG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Lerida Maria Paz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16951 , F 37, S 8, H M 20048, I/A 27 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Información de GARCIA LERIDA MARIA PAZ
Mostramos los datos de GARCIA LERIDA MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LERIDA MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos